Renseignements sur Stiftung Schweizer Schützenmuseum
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Schweizer Schützenmuseum
- Stiftung Schweizer Schützenmuseum avec son siège à Bern est actif. Stiftung Schweizer Schützenmuseum est active dans le domaine «Exploitation des bibliothèques et musées».
- La direction de l’organisation Stiftung Schweizer Schützenmuseum qui a été fondée le 30.07.2007, se compose de 8 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 07.12.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-113.754.103.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Hans-Rudolf Alder,
Rudolf Vonlanthen,
Paul Röthlisberger,
Andreas von Känel,
Hans Georg Alfred Brunner
les plus récents personnes habilitée à signer
Franziska Renate Karlen,
Paul Röthlisberger,
Andreas von Känel,
Martin Hug
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.07.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.037.542-2
IDE/TVA
CHE-113.754.103
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Stiftung ist die Führung und Betrieb des Schweizer Schützenmuseums in Bern. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Stiftung zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 06.08.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Schweizer Schützenmuseum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005903567, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweizer Schützenmuseum, in Bern, CHE-113.754.103, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Peter Rolf, von Bern und Urtenen-Schönbühl, in Erlach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Rudolf, von Bülach, in St-Ursanne (Clos du Doubs), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005615939, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweizer Schützenmuseum, in Bern, CHE-113.754.103, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Regula Karin, von Langnau im Emmental, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Andreas, von Aeschi bei Spiez, in Murten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röthlisberger, Paul, von Lauperswil, in Frauenfeld, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Martin, von Thunstetten, in Wynigen, Mitglied des Stiftungsrates, Finanzchef, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Finanzchef, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Hans Georg, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hubacher, Peter Rolf, von Bern und Urtenen-Schönbühl, in Erlach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Rudolf, von Bülach, in St-Ursanne (Clos du Doubs), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Karlen, Franziska Renate, von Diemtigen, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3675675, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweizer Schützenmuseum, in Bern, CHE-113.754.103, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Regula Karin, von Langnau im Emmental, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.