Renseignements sur Stiftung Schweibenalp
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Schweibenalp
- Stiftung Schweibenalp a son siège social à Brienz BE et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung Schweibenalp a été fondée le 10.07.1982.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.07.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-104.011.641.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Annemarie Kläusli,
Esther Räz-Jaussi,
Thomas Johann Brandt,
Heinrich Zak,
Johannes Lustenberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Annemarie Kläusli,
Esther Räz-Jaussi,
Thomas Johann Brandt,
Heinrich Zak,
Johannes Lustenberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.07.1982
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Brienz (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.001.368-2
IDE/TVA
CHE-104.011.641
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung der Synthese globalen ökumenischen, ökologischen und Völker verbindenden Gedankengutes mit den Erkenntnissen ganzheitlicher Wissenschaft und deren Anwendungen. Zu diesem Zweck arbeiten Menschen jeglicher Herkunft, Glaubensrichtung und Gesinnung im 1982 gekauften und gegründeten 'Zentrum der Einheit Schweibenalp' im Berner Oberland an einem interkulturellen, ökologischen und sozialen Pionierprojekt. Ziel des Pionierprojektes ist die Förderung des zwischenmenschlichen, ethischen Zusammenlebens und -arbeitens im Sinne der Friedensförderung im Interesse der Allgemeinheit. Grundlage bilden hergebrachte und moderne Methoden der Pädagogik und Gesundheitsförderung im weitesten Sinne zur Förderung individueller und kollektiver Entwicklung.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ECO AG Treuhand und Revision | Thun | 30.11.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Beo Hotel Catering GmbH | Grindelwald | 09.11.2012 | 29.11.2016 | |
HST Treuhand AG | Thierachern | 23.03.2010 | 24.01.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung zur Verwirklichung von Wahrheit, Einfachheit und Liebe
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Schweibenalp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004948300, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweibenalp, in Brienz (BE), CHE-104.011.641, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3705035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muigg, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Fulpmes (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf-Birkhäuser, Miriam, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreyfus, Robert, von Basel und Genf, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kläusli, Annemarie, von Hochfelden, in Frenkendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Johannes, von Malters, in Cavigliano (Terre di Pedemonte), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räz-Jaussi, Esther, von Rapperswil (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zak, Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Axams (AT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3705035, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweibenalp, in Brienz (BE), CHE-104.011.641, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandt, Thomas Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3192541, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schweibenalp, in Brienz (BE), CHE-104.011.641, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uetliburg SG (Gommiswald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel & Altermann Revisions GmbH , in Frutigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ECO AG Treuhand und Revision (CHE-353.818.093), in Thun, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.