Renseignements sur Stiftung Horizonte Sutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Horizonte Sutz
- Stiftung Horizonte Sutz a son siège social à Sutz, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées».
- La direction de l’organisation Stiftung Horizonte Sutz qui a été fondée le 08.07.1972, se compose de 9 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 13.12.2022.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Stiftung Horizonte Sutz.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Corinne Liechti,
Tamara Burkhalter,
Gabriele Di Francesco,
Pascal Olivier Gerber-Eggimann,
Sven Eric Tschanz
les plus récents personnes habilitée à signer
Tamara Burkhalter,
Rita Scheidegger-Jüstrich,
Gabriele Di Francesco,
Pascal Olivier Gerber-Eggimann,
Sven Eric Tschanz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.1972
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sutz-Lattrigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.004.605-8
IDE/TVA
CHE-107.206.193
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Errichtung, Betreibung und Förderung von Lebensgemeinschaften mit behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Diese Lebensgemeinschaften dienen der körperlichen, seelischen und geistigen Ausbildung und Entfaltung, sowie der sozialen, kulturellen und beruflichen Eingliederung von Behinderten unter Wahrung ihrer Persönlichkeit. Die Einrichtungen der Stiftung sind politisch und konfessionell neutral. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im Kanton Bern tätig. Gewinn und Kapital der Stiftung sind ausschliesslich dem vorstehend genannten Zweck gewidmet. Erwerbszwecke sind ausgeschlossen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 07.06.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 16.11.2006 | 06.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Wohn- und Werksiedlung St. Michael
- Wohn- und Werksiedlung St. Michael
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Horizonte Sutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005626901, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2022, Publ. 1005545562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Liselotte, von Kirchdorf (BE), in Ipsach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Tamara, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Corinne, von Landiswil, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005545562, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2022, Publ. 1005372077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Silvia, von Luzern, in Orpund, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bräm, Jeannette, von Höri, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Rita , von Berneck, in Epsach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005372077, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Horizonte Sutz, in Sutz-Lattrigen, CHE-107.206.193, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandstetter, Anton, von Beromünster, in Sutz-Lattrigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Francesco, Gabriele, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Silvia, von Luzern, in Orpund, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lustenberger, Sabine, von Hasle bei Burgdorf und Zürich, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.