Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Enterprise
Surentalstrasse 10
6210 Sursee
Renseignements sur Stiftung e-parc
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.2002
Radiation du registre du commerce
05.11.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Sursee
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.7.026.137-0
IDE/TVA
CHE-109.997.542
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt mit Wirkung für den Raum Sempachersee/Surental die clusterorientierte Förderung der IT-Branche durch das Betreiben eines Inkubators für die Entstehung und Ansiedlung neuer Firmen im Bereich der Informationstechnik sowie die überregionale Nutzung von Synergien durch die Vernetzung mit bestehenden Unternehmen, Institutionen und Initiativen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung e-parc
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5327956, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung e-parc, in Sursee, CH-100.7.026.137-0, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2002, S. 8, Publ. 658074). Mit Verfügung vom 20.12.2007 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) festgestellt, dass die Stiftung aufgrund von Art. 88 Abs. 1 ZGB aufgehoben ist. Sie ist daher im Handelsregister zu löschen.
Numéro de publication: 658074, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung e-parc, in Sursee, Die Stiftung bezweckt mit Wirkung für den Raum Sempachersee/Surental die clusterorientierte Förderung der IT-Branche durch das Betreiben eines Inkubators für die Entstehung und Ansiedlung... Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2002, S. 9, Publ. 556822).
Aufsichtsbehörde:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht des Kantons Luzern.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung e-parc, in Sursee, Enterprise, Surentalstrasse 10, 6210 Sursee, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
5.07.2002.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt mit Wirkung für den Raum Sempachersee/Surental die clusterorientierte Förderung der IT-Branche durch das Betreiben eines Inkubators für die Entstehung und Ansiedlung neuer Firmen im Bereich der Informationstechnik sowie die überregionale Nutzung von Synergien durch die Vernetzung mit bestehenden Unternehmen, Institutionen und Initiativen.
Aufsichtsbehörde:
[Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.].
Organisation:
Stiftungsrat. Stiftungsstatut und Reglement vom 05.07.2002.
Eingetragene Personen:
Wyss, Markus, von Büron, in Rain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppler, Karl, von Rottenschwil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Dr. Ruedi, von Mauensee, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ineichen, Otto, von Sursee und Schenkon, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kaufmann, Magdalena, von Escholzmatt und Reiden, in Wikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wicki, Dr. Franz, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Celia, Indro, von Gontenschwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.