Renseignements sur Indro G. Celia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Indro G. Celia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2308667, Registre du commerce Lucerne, (100)
Celia IT Management, in Luzern, CHE-109.657.193, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 10, Publ. 4541346).
Firma neu:
Celia Management Consulting.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Seestrasse 42, 6353 Weggis.
Zweck neu:
Beratungen, Schulungen und Coaching in den Bereichen Führung, Marketing, Informatik sowie Online Business.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celia, Indro, von Gontenschwil, in Weggis, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: 6782252, Registre du commerce Zurich, (20)
TexxEnergy AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.034.321-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6722208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celia, Indro, von Gontenschwil, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5901438, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hotz & Celia GmbH, in Luzern, CH-100.4.025.824-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 9, Publ. 3661222).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celia, Indro, von Gontenschwil, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Claudia, von Gossau ZH, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].