Renseignements sur Stiftung Christliches Fernsehen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Christliches Fernsehen
- Stiftung Christliches Fernsehen a son siège social à Wangen b. Olten et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Stiftung Christliches Fernsehen est composée de 11 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 07.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Stiftung Christliches Fernsehen est le suivant : CHE-109.404.462.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil de fondation
Helena Gysin,
Rachel Stoessel-Kündig,
Andreas Bachmann,
Holger Steffe,
Peter Schneeberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Helena Gysin,
Rachel Stoessel-Kündig,
Andreas Bachmann,
Holger Steffe,
Peter Schneeberger
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1992
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Wangen bei Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.7.000.370-4
IDE/TVA
CHE-109.404.462
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung und Verbreitung von christlichem Gedanken- und Kulturgut; Unterstützung zu Initiierung, Herstellung und Verbreitung von Projekten auf audio- und audiovisuellen Trägern und Medien sowie entsprechenden Begleitmedien wie Bücher, Informationsbroschüren usw.; Beteiligung an Trägerschaften und Gesellschaften im Rahmen des Zweckes.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
WISTAG Revision AG | Thun | 17.08.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schwab Treuhand | Münsingen | 17.05.2010 | 16.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Christliches Fernsehen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005789968, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Christliches Fernsehen, in Wangen bei Olten, CHE-109.404.462, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2021, Publ. 1005280022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess-Zysset, Monika, von Kirchdorf BE, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin, Helena, von Landiswil, in Seegräben, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Stoessel, Rachel, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Numéro de publication: HR02-1005280022, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Christliches Fernsehen, in Wangen bei Olten, CHE-109.404.462, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiess, Matthias, von Wald AR, in Ottikon (Gossau ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Philipp, von Frutigen, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Andreas, von Emmen, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer;
Steffe, Holger, von Vorderthal, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Numéro de publication: HR02-1004663748, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Christliches Fernsehen, in Wangen bei Olten, CHE-109.404.462, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, S.0, Publ. 1025257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boschung, Franz, von Wünnewil-Flamatt, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Peter, von Ochlenberg, in Rubigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Philipp, von Frutigen, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.