Renseignements sur Stiftung Buechweid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Buechweid
- Stiftung Buechweid a son siège social à Russikon et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Exploitation delles ecoles primaires».
- La direction de l’organisation Stiftung Buechweid qui a été fondée le 22.06.2006, se compose de 11 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Stiftung Buechweid est le suivant : CHE-107.865.384.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil de fondation
Werner Scherler,
Daniel Gasser,
Cornelia Kunz,
Monika Andermatt Thoma,
Dagmar Alexandra Müller Conlon
les plus récents personnes habilitée à signer
Monika Andermatt Thoma,
Dagmar Alexandra Müller Conlon,
Claudia Maurer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.06.2006
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Russikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.001.352-8
IDE/TVA
CHE-107.865.384
Secteur
Exploitation delles ecoles primaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Stiftung ist die Sonderschulung, berufliche Vorbereitung und Ausbildung, Erziehung, Therapie, Beratung und Begleitung von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, schulischen oder sozialen Entwicklungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten, sowie die Beratung und Unterstützung von deren Umfeld. Sie orientiert sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezweck. Die Stiftung operiert im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und des Kantons.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Häseli Treuhand AG | Wil (SG) | 31.08.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 24.01.2012 | 30.08.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Buechweid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006019790, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Rudolf, von St. Gallenkappel, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Werner, von Köniz, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005722476, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Daniel, von Wila, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005597889, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorg, Florian, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streiff-Graf, Monika, von Rafz, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Cornelia, von Meilen, in Lindau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.