Dagmar Alexandra Müller Conlon
domicilié à Winterthur, de Gersau Mandats actifs: Stiftung Contetto in Liquidation, Stiftung Buechweid Connecté à: Christoph Notker Ivo Hug, Brigitta Heuberger, Werner Scherler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dagmar Alexandra Müller Conlon" à jour.Vous suivez maintenant "Dagmar Alexandra Müller Conlon".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dagmar Alexandra Müller Conlon" à jour.Vous suivez maintenant "Dagmar Alexandra Müller Conlon".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dagmar Alexandra Müller Conlon
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dagmar Alexandra Müller Conlon
Autres activités sociales
Exploitation delles ecoles primaires
Autres activités sociales
Exploitation delles ecoles primaires
Personnes privées avec le nom Dagmar Alexandra Müller Conlon
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dagmar Alexandra Müller Conlon
Numéro de publication: HR02-1006134021, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Contetto, in Zürich, CHE-428.743.736, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285612).
Name neu:
Stiftung Contetto in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 04.06.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherler, Werner, von Köniz, in Elgg, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller -Conlon, Dagmar Alexandra, von Gersau, in Winterthur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Göppel, Jürg, von Zürich, in Rüschegg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger, Brigitta, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Christoph, von Walenstadt, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedweg, Isidor, von Schwarzenberg, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005148585, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Roman, von Rheinau, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Conlon, Dagmar, von Gersau, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004988816, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Buechweid, in Russikon, CHE-107.865.384, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behrens, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller Conlon, Dagmar, von Gersau, in Winterthur, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Komaric, Vlatka, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.