Renseignements sur Steinmetz Expo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Steinmetz Expo AG
- Steinmetz Expo AG a son siège social à Volketswil, est actif et est active dans le domaine «Organisateur de salons, d’expositions et de congrès».
- La direction de l’entreprise Steinmetz Expo AG est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 04.05.1990.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 17.11.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-106.613.644.
- Dans l'IPI, 2 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise Steinmetz Expo AG.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Mondileder-Eslan AG, Steinmetz ExpoTrends AG, Zohag AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Volketswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.925.190-3
IDE/TVA
CHE-106.613.644
Secteur
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Internationaler Messe- und Ausstellungsbau, Organisation von Messen und Ausstellungen sowie Herstellung und Vertrieb von Werbeträgern; kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kern Treuhand AG | Dübendorf | 16.11.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
4S Treuhand AG | Steinhausen | 26.08.2008 | 15.11.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
26.10.2016 | actif | 61332/2016 | |
28.01.2008 | actif | 60500/2007 |
Dernières notifications FOSC pour Steinmetz Expo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005887264, Registre du commerce Zurich, (20)
Steinmetz Expo AG, in Volketswil, CHE-106.613.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990914).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggler, Marco, von Freienbach, in Opfikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004990914, Registre du commerce Zurich, (20)
Steinmetz Expo AG, in Volketswil, CHE-106.613.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Peter, von Russikon, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004870767, Registre du commerce Zurich, (20)
Steinmetz Expo AG, in Volketswil, CHE-106.613.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Christian, von Grabs, in Wetzikon ZH, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Philemon, von Ebnat-Kappel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.