Renseignements sur Stefano Braga Watches Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stefano Braga Watches Sàrl
- Stefano Braga Watches Sàrl est active dans le secteur «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Vicques.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 08.04.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise Stefano Braga Watches Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-245.246.455.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Val Terbi
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.082.085-7
IDE/TVA
CHE-245.246.455
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la conception, la fabrication et la distribution de montres, d'articles de mode et d'accessoires. La société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garantir pour filiales ou pour tiers.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefano Braga Watches Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006002881, Registre du commerce Berne, (36)
Stefano Braga Watches Sàrl, à Tramelan, CHE-245.246.455, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 07.06.2023, Publ. 1005762384). Par suite de transfert du siège à Val Terbi, l'entité juridique est inscrite au registre du commerce du canton du Jura. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce du canton de Berne.
Numéro de publication: HR02-1006003830, Registre du commerce Jura, (670)
Stefano Braga Watches Sàrl, précédemment à Tramelan, CHE-245.246.455, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 07.06.2023, Publ. 1005762384).
Modification des statuts:
01.03.2024.
Nouveau siège:
Val Terbi.
Nouvelle adresse:
Route Principale 11, 2824 Vicques.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par lettre ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Braga, Fernando, ressortissant italien, à Tramelan, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Braga, Stefano, ressortissant italien, à Vicques (Val Terbi), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 140 parts sociales de CHF 100.00;
Iannetta, Letizia, de Plateau de Diesse, à Tramelan, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 60 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005762384, Registre du commerce Berne, (36)
Stefano Braga Watches Sàrl, à Tramelan, CHE-245.246.455, société à responsabilité limitée (No. FOSC 142 du 25.07.2022, Publ. 1005527938).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Iannetta, Corrado, ressortissant italien, à Tavannes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Braga, Fernando, ressortissant italien, à Tramelan, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.