Renseignements sur StahlTech Immo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de StahlTech Immo AG
- StahlTech Immo AG est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Höri.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.01.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise StahlTech Immo AG est inscrite sous l’IDI CHE-111.787.379.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Baltensperger AG, Stahlbau, Metallbau, Kranbau, Baltensperger Holding AG, StahlTech AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Hans-Ulrich Brunner,
Michael Trowbridge,
Samuel Hösli,
Thomas Baltensperger,
Rudolf Baltensperger-Gassmann Sen.
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Hans-Ulrich Brunner,
Michael Trowbridge,
Samuel Hösli,
Thomas Baltensperger,
Rudolf Baltensperger-Gassmann Sen.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Höri
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.029.359-6
IDE/TVA
CHE-111.787.379
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Managementunterstützung, der allgemeinen Administration, Buchhaltung, Personaladministration, Liegenschaftenverwaltung, IT usw. im Baugewerbe, speziell für Stahlbau-, Metallbau-, Kranbau und Fördertechnikbetriebe und administrativer Betreuung von Bauprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiscon Treuhand AG | Bülach | 15.09.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
REVISCON Schweiz AG in Liquidation | Bülach | 12.06.2017 | 14.09.2021 | |
REVISCON Schweiz AG | Hettlingen | 15.03.2010 | 11.06.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Baltensperger StahlTech AG
- Baltensperger StahlTech GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour StahlTech Immo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005936189, Registre du commerce Zurich, (20)
StahlTech Immo AG, in Höri, CHE-111.787.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616867).
Statutenänderung:
08.01.2024.
Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich/elektronisch an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder E-Mail-Adresse des Aktionärs.
Numéro de publication: HR02-1005616867, Registre du commerce Zurich, (20)
StahlTech Immo AG, in Höri, CHE-111.787.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boser, Severin, von Buchs (SG), in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Dr. Hans Ulrich, von Hemberg, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005291423, Registre du commerce Zurich, (20)
StahlTech Immo AG, in Höri, CHE-111.787.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiscon Treuhand AG (CHE-106.015.348), in Bülach, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.