Renseignements sur SSP & Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SSP & Partner AG
- SSP & Partner AG avec son siège à Luzern est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». SSP & Partner AG est actif.
- La direction de l’entreprise SSP & Partner AG qui a été fondée le 25.11.2008, se compose de une personne.
- Le 11.05.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise SSP & Partner AG est le suivant : CHE-114.604.239.
- A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG ont la même adresse comme SSP & Partner AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.064.356-6
IDE/TVA
CHE-114.604.239
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in der Unternehmungsberatung; Managementservices; Beteiligungen; Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz; Abschliessung von Darlehensverträgen; Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SSP & Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005176833, Registre du commerce Lucerne, (100)
SSP & Partner AG, in Luzern, CHE-114.604.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1968267).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numéro de publication: 1968267, Registre du commerce Lucerne, (100)
SSP & Partner AG, in Luzern, CHE-114.604.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 11, Publ. 5670862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schander, Anatol, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaubert, Nelly, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5670862, Registre du commerce Lucerne, (100)
SSP & Partner AG, bisher in Buchs SG, CH-320.3.064.356-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 13).
Statutenänderung:
31.03.2010.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in der Unternehmungsberatung;
Managementservices;
Beteiligungen;
Tätigung von Immobiliengeschäften aller Art, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundbesitz;
Abschliessung von Darlehensverträgen;
Handel mit sowie Import und Export von Waren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner, Nikolaus, von Feldis, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sachmpazidis, Polykarpos, griechischer Staatsangehöriger, in Mineralnie Wodi (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Yevgen, Pfennig, ukrainischer Staatsangehöriger, in Thedinghausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sachmpazidis, Zosimos, griechischer Staatsangehöriger, in Mineralnie Wodi (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Armin W., von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schander, Anatol, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.