Renseignements sur Sommer Transporte AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sommer Transporte AG
- Sommer Transporte AG est une Société anonyme basée à Zollbrück. Sommer Transporte AG appartient au secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 01.01.1925.
- Le 20.10.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-107.221.206.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1925
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lauperswil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.2.004.884-4
IDE/TVA
CHE-107.221.206
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Transportunternehmens sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sommer & Co.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sommer Transporte AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005316254, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer Transporte AG, in Lauperswil, CHE-107.221.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hans Ulrich, von Sumiswald, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Michael, von Sumiswald, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004896581, Registre du commerce Berne, (36)
Sommer & Co., in Lauperswil, CHE-107.221.206, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.1990).
Statutenänderung:
19.05.2020.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 938'997.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 838'997.17 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Sommer Transporte AG.
Domizil neu:
Bergernschachenweg 6b, 3436 Zollbrück.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Transportunternehmens sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Verena, von Sumiswald, in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Hans Ulrich, von Sumiswald, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sommer, Hansueli, in Zollbrück (Gemeinde Lauperswil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Sommer & Co., in Lauperswil , Handel mit Wein und Landesprodukten, Autotransporte und Taxibetrieb, Sägerei, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.54 vom 6.3.1961, S.651).
Die Geschäftsnatur wird geändert in:
Sachtransporte. Die Gesellschafter Friedrich Sommer und Ernst Sommer sind ausgeschieden. Hansueli Sommer und Verena Sommer, beide von Sumiswald, in Zollbrück, Gemeinde Lauperswil, sind als Gesellschafter eingetreten. Verena Sommer führt die Unterschrift nicht.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.