Renseignements sur SODOGA GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SODOGA GmbH
- SODOGA GmbH de Hünenberg See est active dans le domaine «Commerce de détail par correspondance et par Internet» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.05.2004.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 28.11.2011. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-111.682.987.
- Il y a 24 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AVT Anlage, Verwaltung & Technologie GmbH, BBLUM GMBH, BUTTERFLY events & more GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.05.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hünenberg
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.028.985-5
IDE/TVA
CHE-111.682.987
Secteur
Commerce de détail par correspondance et par Internet
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Dienstleistungen im Bereich Internetverkauf, Vermietung von Produkten und Geräten aller Art, Import und Export von Waren aller Art, Vermittlung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art und damit verbundene beratenden Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SODOGA GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6433922, Registre du commerce Zoug, (170)
SODOGA GmbH, in Hünenberg, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S. 23, Publ. 5240134).
Domizil neu:
Eichmattstrasse 97, 6333 Hünenberg See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Andres Fritz, von Walterswil BE, in Anglikon , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5240076, Registre du commerce Zurich, (20)
SODOGA GmbH, in Zürich, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 20, Publ. 3576254). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 5240134, Registre du commerce Zoug, (170)
SODOGA GmbH (SODOGA Sàrl), bisher in Zürich, CH-020.4.028.985-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 20, Publ. 3576254).
Gründungsstatuten:
11.05.2004.
Statutenänderung:
30.06.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Nagel Treuhand GmbH, Eichmattstrasse 97, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Internetverkauf, Vermietung von Produkten und Geräten aller Art, Import und Export von Waren aller Art, Vermittlung von Finanz- und Handelsgeschäften aller Art und damit verbundene beratenden Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dramé Strohheker, Fatoumata Mah, senegalesische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Müller, Jörg, von Ossingen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Andres Fritz, von Walterswil BE, in Anglikon , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.