Adresse
c/o Gabriel Genoud
Route des Colombettes 97
1628 Vuadens
Renseignements sur Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens
- Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens de Vuadens est active dans le domaine «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées» et est actif.
- Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.10.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-102.437.420.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Nicole Marie-Louise Flury,
François André Xavier Morand,
Vincent Gapany,
Albert Jules Gremaud,
Gabriel Robert Genoud
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicole Marie-Louise Flury,
Albert Jules Gremaud,
Gabriel Robert Genoud
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.03.1902
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Vuadens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.450.387-7
IDE/TVA
CHE-102.437.420
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fournir à ses membres le moyen de s'approvisionner rationnellement en eau potable
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société des eaux potables du village de Vuadens
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens
Numéro de publication: HR02-1005870709, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens, à Vuadens, CHE-102.437.420 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personnes radiées:
Seydoux Devaud Françoise Geneviève Juliette, membre du comité, secrétaire, caissière, signature collective à deux;
Gapany Michel Auguste, membre du comité, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Flury Nicole Marie-Louise, de Lüsslingen-Nennigkofen, à Vuadens, membre du comité, secrétaire, caissière, signature collective à deux;
Gapany Vincent, de Marsens, à Rueyres, membre du comité, sans signature;
Morand François André Xavier, de Le Pâquier FR, à Vuadens, membre du comité, sans signature.
Numéro de publication: 6766116, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société des eaux potables du village de Vuadens, à Vuadens, CH-217-0450387-7, fournir à ses membres le moyen de s'approvisionner rationnellement en eau potable, etc. (FOSC du 11.09.2009, p. 6/5242262).
Nouvelle adresse:
Route des Colombettes 97, c/o Gabriel Genoud, 1628 Vuadens.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des eaux potables du village de Vuadens. Statuts modifiés le 29.03.2012. Selon déclaration du 29.03.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 5242262, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société des eaux potables du village de Vuadens, à Vuadens, CH-217-0450387-7, mise en usage pour les propriétaires fonciers se trouvant dans son réseau de la source, etc. Société coopérative. (FOSC du 13.07.2001, p. 5379). Statuts modifiés le 16.10.2008.
Nouveau but:
fournir à ses membres le moyen de s'approvisionner rationnellement en eau potable (cf. statuts pour but complet). Moret Jean-Romain, Dupasquier Serge, et Signer Jacques, ne sont plus membres du comité, leur signature est radiée. Aeschlimann René, inscrit sans signature, n'est plus membre du comité. Gremaud Albert Jules, inscrit, est nommé vice-président. Genoud Gabriel Robert, de Vuadens, à Vuadens, est nommé président, Seydoux Devaud Françoise Geneviève Juliette, d'Ursy, à Vuadens, est nommée secrétaire et caissière, et Gapany Michel Auguste, de Marsens et Echarlens, à Vuadens, est nommé membre du comité, tous les quatre avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.