Renseignements sur SISKA Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SISKA Immobilien AG
- SISKA Immobilien AG a son siège social à Winterthur et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- SISKA Immobilien AG a été fondée le 12.02.1954.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.02.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-107.896.485.
- La base de données IPI contient actuellement 3 marques pour l'entreprise SISKA Immobilien AG.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Eulachklinik AG, GHS Holding AG, HOYA Lens Switzerland AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jürg Christian Frutiger,
Petra Heuberger,
Dr. Günter Robert Heuberger,
Dr. Duri Florian Prader
les plus récents personnes habilitée à signer
Jürg Christian Frutiger,
Petra Heuberger,
Dr. Günter Robert Heuberger,
Dr. Duri Florian Prader
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.02.1954
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Winterthur
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.924.103-5
IDE/TVA
CHE-107.896.485
CHE-116.293.021 TVA
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Beteiligungen, Anlage von Kapitalien in Immobilien und Finanzierung von Liegenschaften; kann Liegenschaften erwerben, bauen oder sich an solchen beteiligen und Liegenschaften verkaufen, verwalten und vermitteln.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Eisele & Partner Treuhand AG | Winterthur | 27.04.2018 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | St. Gallen | 24.02.2017 | 26.04.2018 | |
Consultive Revisions AG | Winterthur | 01.10.2010 | 23.02.2017 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Winterthur | <2004 | 30.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Siska Heuberger Holding AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
SISKA | 11.10.2019 | actif | 10662/2019 |
14.09.2001 | actif | 01065/2001 |
Dernières notifications FOSC pour SISKA Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005683227, Registre du commerce Zurich, (20)
SISKA Immobilien AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caravatti, Dr. Pablo, von Biasca, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Petra, von Böztal, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige].
Numéro de publication: HR02-1004720208, Registre du commerce Zurich, (20)
Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198221).
Statutenänderung:
16.09.2019.
Firma neu:
SISKA Immobilien AG.
Numéro de publication: 4198221, Registre du commerce Zurich, (20)
Siska Heuberger Holding AG, in Winterthur, CHE-107.896.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele & Partner Treuhand AG (CHE-105.748.833), in Winterthur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.