Renseignements sur SINEF Installation SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SINEF Installation SA
- SINEF Installation SA de Givisiez est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 22.02.1989.
- Le 30.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-106.422.481.
- À la même adresse comme SINEF Installation SA il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: Eau de Fribourg - Freiburger Wasser SA, SINEF INDUSTRIE SA, SINEF SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jacques Pollet,
Jean-Baptiste Marie Samuel Henry de Diesbach,
Philippe Perritaz
les plus récents personnes habilitée à signer
Josef Redzepi,
Adisa Emini,
Aurélie Ossola,
Jacques Pollet,
Jean-Baptiste Marie Samuel Henry de Diesbach
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Givisiez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.136.217-9
IDE/TVA
CHE-106.422.481
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de chauffage, ventilation, réfrigération et sanitaire. Pour réaliser ce but, elle peut faire soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à en faciliter la réalisation et l'extension. La société peut, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, participer à d'autres entreprises et conclure tous contrats propres à développer son but.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 11.02.2020 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 05.09.2013 | 10.02.2020 | |
FIDEXIS SA | Fribourg | 01.03.2013 | 04.09.2013 | |
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 01.11.2007 | 28.02.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Michel Brulhart SA
- Chauffage-sanitaire et ferblanterie-couverture Michel Brülhart SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SINEF Installation SA
Numéro de publication: HR02-1006043865, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF Installation SA, à Givisiez, CHE-106.422.481 (FOSC du 24.10.2023, p. 0/1005867608).
Nouvelle personne inscrite:
Redzepi Josef, d'Italie, à Laupen, directeur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005867608, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF Installation SA, à Givisiez, CHE-106.422.481 (FOSC du 14.10.2022, p. 0/1005583493).
Personnes radiées:
Jemmely Olivier Robert Gabriel, directeur, signature collective à deux;
Brülhart Frédéric Ignace, procuration collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Emini Adisa, de Mézières FR, à Pont-la-Ville, procuration collective à deux;
Ossola Aurélie, de Pont-en-Ogoz, à Montagny FR, procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005583493, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF Installation SA, à Givisiez, CHE-106.422.481 (FOSC du 20.09.2021, p. 0/1005294553).
Personne radiée:
Deschenaux Alain Hugo, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Pollet Jacques, de Corbières, à Riaz, administrateur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.