Renseignements sur SINEF INDUSTRIE SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SINEF INDUSTRIE SA
- SINEF INDUSTRIE SA a son siège social à Givisiez, est actif et est active dans le domaine «Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques».
- L’entreprise a été fondée en 16.02.1999 et a 6 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.10.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-108.741.112.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Eau de Fribourg - Freiburger Wasser SA, SINEF Installation SA, SINEF SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jacques Pollet,
Jean-Baptiste Marie Samuel Henry de Diesbach,
Philippe Perritaz
les plus récents personnes habilitée à signer
Adisa Emini,
Jacques Pollet,
Jean-Baptiste Marie Samuel Henry de Diesbach,
Danick Titouan Cherbuin,
Lara Francey
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.02.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Givisiez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.1.000.079-2
IDE/TVA
CHE-108.741.112
Secteur
Fabrication de produits en caoutchouc et plastiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Étude technique, planification et réalisation du montage en tuyauterie (acier, inox, pvc, verre, carbone, fonte) et de soudure pour le transport de fluides, quels qu'ils soient, pour toutes industries, en particulier dans le secteur des plastiques, de l'agroalimentaire, de la médecine, de la chimie et du traitement des eaux, de même que l'exécution de toute forme de construction mécanique, y compris la chaudronnerie, la société assurant la maintenance ou le transfert de telles installations, et enfin l'achat et la vente de biens d'équipements, la société pouvant procéder à toutes opérations en relation directe ou indirecte avec son but social.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 24.12.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Villars-sur-Glâne | 20.11.2018 | 23.12.2019 | |
Véronique Dupré Fiduciaire SA | Fribourg | 05.11.2009 | 19.11.2018 | |
Fiduconsult Fribourg SA | Fribourg | <2004 | 04.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Technitubes SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SINEF INDUSTRIE SA
Numéro de publication: HR02-1005860101, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF INDUSTRIE SA, à Givisiez, CHE-108.741.112 (FOSC du 14.10.2022, p. 0/1005583492).
Personne inscrite modifiée:
Baudois Lara, signature collective à deux, nouveau nom Francey Lara, maintenant à Montagny FR, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Emini Adisa, de Mézières FR, à Pont-la-Ville, procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005583492, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF INDUSTRIE SA, à Givisiez, CHE-108.741.112 (FOSC du 07.01.2022, p. 0/1005375877).
Personnes radiées:
Andrey Stéphane, administrateur, signature collective à deux;
Riedo Alain Robert, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Henry de Diesbach Jean-Baptiste Marie Samuel, de et à Fribourg, administrateur, signature collective à deux;
Pollet Jacques, de Corbières, à Riaz, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005375877, Registre du commerce Fribourg, (217)
SINEF INDUSTRIE SA, à Givisiez, CHE-108.741.112 (FOSC du 03.05.2021, p. 0/1005166745).
Personne radiée:
Bello Fernandez Manuel, directeur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Cherbuin Danick Titouan, de Corcelles-près-Payerne, à Cugy FR, directeur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.