Adresse
c/o Gemeindeschreiberei Trachselwald
3453 Heimisbach
Renseignements sur Simon Gfeller-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Simon Gfeller-Stiftung
- Simon Gfeller-Stiftung avec son siège à Heimisbach est actif. Simon Gfeller-Stiftung est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Simon Gfeller-Stiftung est composée de 18 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.03.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-110.375.838.
Direction (18)
les plus récents membres du conseil de fondation
Erika Ursula Heiniger,
Marcel Cavin,
Eveline Jenni-von Ehrenberg,
Felix Hochuli,
Jörg Ryser
les plus récents personnes habilitée à signer
Erika Ursula Heiniger,
Jörg Ryser,
Maria Elisabeth Schenk Jenzer,
Therese Sommer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.1975
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Trachselwald
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.007.824-0
IDE/TVA
CHE-110.375.838
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betreuung des dichterischen Nachlasses von Simon Gfeller. Gewährleistet vor allem den Bestand der Simon Gfeller-Gedenkstube in Heimisbach. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 17.06.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Simon Gfeller-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005974732, Registre du commerce Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Ruth, von Gerzensee, in Thörigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk Jenzer, Maria Elisabeth, genannt Elisabeth, von Thunstetten, in Kirchdorf BE, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Therese, von Sumiswald, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Erika, von Affoltern im Emmental, in Wabern (Köniz), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Andreas, von Schwarzenburg, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cavin, Marcel, von Vulliens, in Aarwangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dreier, Martin, von Ittigen und Trub, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Ittigen und Trub, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gfeller, Hedwig, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grossenbacher, Walter, von Trachselwald, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Herren, Walter, von Mühleberg, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kläy, Hans Ulrich, von Walkringen, in Oppligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meister, Niklaus, von Sumiswald, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rettenmund, Jürg, von Röthenbach im Emmental, in Huttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwab, Peter, von Ins, in Trachselwald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004657886, Registre du commerce Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2958185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arm, Therese, von Landiswil, in Heimisbach (Lützelflüh), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldimann, Ueli, von Signau, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatthard, Peter, von Meiringen, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Daniel, von Safenwil, in Huttwil (Schwarzenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Heinz B., von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Jörg, von Dürrenroth, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Erika, von Affoltern im Emmental, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochuli, Felix, von Reitnau, in Oberdiessbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni-von Ehrenberg, Eveline, von Hitzkirch, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2958185, Registre du commerce Berne, (36)
Simon Gfeller-Stiftung, in Trachselwald, CHE-110.375.838, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Verena, von Affoltern im Emmental, in Heimisbach (Trachselwald), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.