Renseignements sur selFrag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de selFrag AG
- selFrag AG avec son siège à Kerzers est actif. selFrag AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- selFrag AG a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 23.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise selFrag AG est le suivant : CHE-112.975.251.
- 3 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise selFrag AG.
- affinitas ag, Centro Uno AG, CreativeScale GmbH ont la même adresse comme selFrag AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Hans-Christian Schneider,
Luzi Reto Gruber,
Philippe Alain Sarasin,
Antonio Horacio Affentranger
les plus récents personnes habilitée à signer
Hans-Christian Schneider,
Joël Kolly,
Luzi Reto Gruber,
Philippe Alain Sarasin,
Antonio Horacio Affentranger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.06.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kerzers
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.017.842-6
IDE/TVA
CHE-112.975.251
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Anlagen, Maschinen und Komponenten aller Art, insbesondere auf der Grundlage der FRANKA Technologie, zu Entwickeln, herzustellen und zu vermarkten und mit solchen Handel zu treiben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | 19.06.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- selFrag Ltd
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
08.03.2011 | actif | 61912/2010 | |
selFrag | 02.08.2006 | radiée | 00715/2006 |
Dernières notifications FOSC pour selFrag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006091517, Registre du commerce Fribourg, (217)
selFrag AG, in Kerzers, CHE-112.975.251 (SHAB vom 11.10.2023, s. 0/1005857956). Kapitalherabsetzung von CHF 16'727'894.73 auf CHF 11'523'660.814 durch Reduktion des Nennwertes aller Aktien von CHF 0.09 auf CHF 0.062. Der Herabsetzungsbetrag dient der teilweisen Beseitigung einer Überschuldung. Gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 11'523'660.814 auf CHF 16'930'510.066 durch Ausgabe von 87'207'246 Namenaktien zu CHF 0.062. Verrechnung von Forderungen im Betrag von CHF 5'206'849.28 gegen Ausgabe von 83'981'440 Namenaktien zu CHF 0.062. Kapitalherabsetzung von CHF 16'930'510.066 auf CHF 6'280'673.089 durch Reduktion des Nennwertes aller Aktien von CHF 0.062 auf CHF 0.023. Der Herabsetzungsbetrag dient der teilweisen Beseitigung einer Überschuldung.
Aktienkapital neu:
CHF 6'280'673, 089, voll liberiert, eigeteilt in 273'072'743 Namenaktien zu CHF 0.023.
Mitteilung an die Aktionäre:
mittels Brief oder E-Mail. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2024 die Statutenbestimmung vom 30.01.2020 über die bedingte Kapitalerhöhung geändert. Statuten geändert am 26.06.2024.
Numéro de publication: HR02-1005857956, Registre du commerce Fribourg, (217)
selFrag AG, in Kerzers, CHE-112.975.251 (SHAB vom 29.12.2022, s. 0/1005641513).
Gelöschte Personen:
Kilchmann Patrick, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien;
Monti di Sopra Fabrice, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien;
Gillon Benjamin David, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu eingetragene Person:
Schneider Hans-Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Langenthal, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005641513, Registre du commerce Fribourg, (217)
selFrag AG, in Kerzers, CHE-112.975.251 (FOSC du 21.05.2021, p. 0/1005188729). Aktienkapitalherabsetzung von CHF 16'428'974.60 auf CHF 7'393'038.57 durch Reduktion des Nennwertes aller Aktien von CHF 0.20 auf CHF 0.09. Der Herabsetzungsbetrag dient der teilweisen Beseitigung einer Überschuldung. Gleichzeitige ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 7'393'038.57 auf CHF 16'727'894.73 durch Ausgabe von 103'720'624 Namenaktien zu CHF 0.09, voll liberiert durch eine Barzahlung von CHF 5'334'856.21 sowie durch Verrechnung von sechs Forderungen von total CHF 3'999'999.95.
Aktienkapital neu:
CHF 16'727'894.73, voll liberiert, eingeteilt in 185'865'497 Namenaktien zu CHF 0.09. Statuten geändert am 12.12.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2022 die Statutenbestimmung vom 30.01.2020 über die bedingte Kapitalerhöhung geändert.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.