Adresse
c/o Thomas Fürst
Rötistrasse 22
4500 Solothurn
Renseignements sur SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG
- SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG a son siège social à Solothurn, est actif et est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.08.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG.
- Exactement à cette adresse il existe 12 autres entreprises actives. Cela comprend: Gottlieb und Hans Vogt Stiftung, H. Katzenstein AG, Immo-Blitz GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.07.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.000.500-3
IDE/TVA
CHE-108.361.962
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Vertrieb der SEMA-Holzbausoftware und der entsprechenden Hardware sowie Entwicklung, Fabrikation von und Handel mit Waren aller Art. Kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818478, Registre du commerce Soleure, (241)
SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG, in Solothurn, CHE-108.361.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2590529).
Domizil neu:
bei Thomas Fürst, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn.
Numéro de publication: 2590529, Registre du commerce Soleure, (241)
SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG, in Solothurn, CHE-108.361.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2311143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthenmund, Christian, von Kirchdorf (BE), in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Bernhard Jakob, genannt Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Kempten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilgeri, Marc, von Sirnach, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2311143, Registre du commerce Soleure, (241)
SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG, in Solothurn, CHE-108.361.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuss, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Aschheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Probst, Bernhard Jakob, genannt Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Kempten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.