Renseignements sur Sator Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sator Immobilien AG
- Sator Immobilien AG avec son siège à Luzern est actif. Sator Immobilien AG est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction se compose de une personne.
- Le 01.07.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Sator Immobilien AG.
- Exactement à cette adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Baugenossenschaft Freiegg, Baugenossenschaft Lesab, Baugenossenschaft Natron.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.03.1962
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.008.973-5
IDE/TVA
CHE-102.597.897
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Liegenschaften und deren Verwaltung; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OPTEX Audit AG | Kriens | <2004 | 03.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sator Immobilien AG Rorschacherberg
- Sator-Immobilien-AG Widnau
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sator Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004925137, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sator Immobilien AG, in Luzern, CHE-102.597.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864513).
Statutenänderung:
25.06.2020.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numéro de publication: HR02-1004864513, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sator Immobilien AG, in Luzern, CHE-102.597.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S.12, Publ. 5177084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Philipp, von Vitznau, in Embrach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Florian, von Vitznau, in Embrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Horni, Verena, von Flims und Dulliken, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5177084, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sator Immobilien AG, in Luzern, CH-320.3.008.973-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 11, Publ. 944510).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Liegenschaften und deren Verwaltung;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revia Revisions- und Beratungs AG, in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Horni, Verena, von Flims und Dulliken, in Ennetbürgen, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schmid, Verena, in Monte Carlo (Monaco)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.