Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Filiales (1)
Renseignements sur Sabez Sanitär-Bedarf AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.1938
Radiation du registre du commerce
20.04.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Volketswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.922.799-7
IDE/TVA
CHE-105.959.560
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Fabrikation von sanitären Apparaten und ähnlichen Produkten, Handel mit Kücheneinrichtungen, Wand- und Bodenplatten, Marmor und Natursteinen, Kauf und Verkauf von einschlägigen Patenten und Lizenzen, Beteiligungen an Unternehmungen von Geschäften, die mit der Sanitärbranche direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen; kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 30.09.2004 | 19.04.2010 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 29.09.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SABEZ Sanitär-Bedarf AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sabez Sanitär-Bedarf AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5593790, Registre du commerce Zurich, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 37, Publ. 4959430). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BR Bauhandel AG, in Rümlang (CH-020.3.902.711-0), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4959430, Registre du commerce Zurich, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 26, Publ. 3921132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Daniel, von Donatyre, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Harry, von Maur, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candreja, Maurus, von Stierva, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crevoisier, Jean, von Epiquerez, in Chexbres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3921132, Registre du commerce Zurich, (20)
SABEZ Sanitär-Bedarf AG, in Volketswil, CH-020.3.922.799-7, Handel mit und Fabrikation von sanitären Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 18, Publ. 3498720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Hermann, von Sumiswald, in Montreux, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baatard, Jean-Jacques, von Démoret, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieck, Stefan, von Dübendorf, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miauton, Jean-Jacques, von Oleyres, in Epalinges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, André, von Genf, in Brenles, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinmann, Nicolas, von Echallens, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lévy, Daniel, von Donatyre, in Epalinges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Alfred, von Altstätten, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Urs, von Eschenbach SG, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.