Renseignements sur rundum mittig GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de rundum mittig GmbH
- rundum mittig GmbH avec son siège à Stäfa est actif. rundum mittig GmbH est active dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.06.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 13.02.2015.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.786.700.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: haus am zug gmbh, Velosport Putzi GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Stäfa
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.042.869-6
IDE/TVA
CHE-115.786.700
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb eines Zentrums für Traditionelle Chinesische Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour rundum mittig GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1988253, Registre du commerce Zurich, (20)
rundum mittig GmbH, in Stäfa, CHE-115.786.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2014, Publ. 1651871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Stefan Martin, von Lengnau AG, Winterthur und Horgen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehlmann, Sandra, von Staffelbach, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1651871, Registre du commerce Zurich, (20)
rundum mittig GmbH, in Stäfa, CHE-115.786.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6330820).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Stefan Martin, von Lengnau AG, Winterthur und Horgen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6330820, Registre du commerce Zurich, (20)
rundum mittig GmbH, in Stäfa, CH-020.4.042.869-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 35, Publ. 5704668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirbach, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Stefan Martin, von Lengnau AG, Winterthur und Horgen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.