Renseignements sur Rima Salez AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rima Salez AG
- Rima Salez AG à Bottighofen est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Rima Salez AG est actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 26.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-101.533.044.
- Entreprises avec la même adresse comme Rima Salez AG: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.10.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bottighofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.030.572-3
IDE/TVA
CHE-101.533.044
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abwicklung von Handels-, Vermittlungs- und Finanzierungsgeschäften einschliesslich des Handels am Kapitalmarkt, Handel und Vermietung von Immobilien ausserhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisal AG Gossau | Gossau (SG) | <2004 | 19.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rima Salez AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006067881, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rima Salez AG, in Bottighofen, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reisinger, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bergkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sippel, Dieter Gerhard Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005758376, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rima Salez AG, in Bottighofen, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005678180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüneberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Jakob, von Urnäsch, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reisinger, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bergkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flury, Robert, von Hägendorf, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005678180, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rima Salez AG, bisher in Sennwald, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911809).
Statutenänderung:
30.01.2023.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Abwicklung von Handels-, Vermittlungs- und Finanzierungsgeschäften einschliesslich des Handels am Kapitalmarkt, Handel und Vermietung von Immobilien ausserhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Susanne Brigitte, von Sennwald, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüneberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Jakob, von Urnäsch, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.