Adresse
c/o Jean Louis Séverin
Rue de Cretalla 12
1976 Erde
Renseignements sur Révines Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Révines Sàrl
- Révines Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Viticulture. Le siège social se trouve à Erde.
- La direction de l’entreprise Révines Sàrl qui a été fondée le 11.03.2014, se compose de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.10.2017. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Révines Sàrl est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-499.905.998.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.03.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Conthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.015.555-7
IDE/TVA
CHE-499.905.998
Secteur
Viticulture
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation de domaines viticoles, la commercialisation des produits issus de ces domaines, la construction, la rénovation, l'administration d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles agricoles et non agricoles, le financement et le management d'entreprises, la prise de participations dans d'autres sociétés (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Révines Sàrl
Numéro de publication: 3831241, Registre du commerce Valais, (626)
Révines Sàrl, à Conthey, CHE-499.905.998, société à responsabilité limitée (No. FOSC 51 du 14.03.2014, Publ. 1398473).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Séverin, Jean Louis, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Séverin, Frank Nicolas, de Conthey, à Montreux, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé, sans droit de signature];
Hoirie de feu Jean-Louis Séverin, composée d'Yvette Séverin, Frank Séverin et Laurent Séverin , associée, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1398473, Registre du commerce Valais, (626)
Révines Sàrl, à Conthey, CHE-499.905.998, c/o Jean Louis Séverin, Rue de Cretalla 12, 1976 Erde, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
28.02.2014.
But:
L'exploitation de domaines viticoles, la commercialisation des produits issus de ces domaines, la construction, la rénovation, l'administration d'immeubles, l'achat et la vente d'immeubles agricoles et non agricoles, le financement et le management d'entreprises, la prise de participations dans d'autres sociétés (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée et toute autre communication par lettre recommandée ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Séverin, Laurent, de Conthey, à Conthey, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Séverin, Frank Nicolas, de Conthey, à Montreux, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Séverin, Jean Louis, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 28.02.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.