Renseignements sur René Sauter Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de René Sauter Immobilien AG
- René Sauter Immobilien AG de Zürich est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’entreprise René Sauter Immobilien AG est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.05.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise René Sauter Immobilien AG est inscrite sous l’IDI CHE-103.057.497.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.08.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.922.759-0
IDE/TVA
CHE-103.057.497
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sauter René Immobilien AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour René Sauter Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005195171, Registre du commerce Zurich, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.057.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163404).
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: HR02-1005163404, Registre du commerce Zurich, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.057.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2008, S.23, Publ. 4705370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Elisabeth Charlotte, von Liestal, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Daniela, von Thalheim an der Thur, in Genolier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4705370, Registre du commerce Zurich, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.922.759-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 46, Publ. 2901868).
Statutenänderung:
01.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Monika, von Villmergen, in Möriken-Wildegg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Elisabeth Charlotte, von Liestal, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.