Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Relibust AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.12.2012
Radiation du registre du commerce
07.06.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.055.913-5
IDE/TVA
CHE-372.179.394
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann zudem Management- und Treuhanddienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich mit gleichartigen oder verwandten Unternehmen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Relibust AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006050805, Registre du commerce Berne, (36)
Relibust AG, in Biel/Bienne, CHE-372.179.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221474). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Revag Treuhand AG, in Biel/Bienne (CHE-103.860.324), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005221474, Registre du commerce Berne, (36)
Relibust AG, in Biel/Bienne, CHE-372.179.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S.0, Publ. 6999646).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2021 und Inventar per 31.12.2020 Aktiven von CHF 295'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Rebust GmbH, in Biel/Bienne (CHE-407.501.009).
Gegenleistung:
Keine.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Racine, Marc André, von Plateau de Diesse, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lamboing, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rothenbühler, Monika, von Lützelflüh und Lotzwil, in Gurzelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bühl b. Aarberg (Bühl), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6999646, Registre du commerce Berne, (36)
Relibust AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.055.913-5, Freiburgstrasse 34, 2503 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2012.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann zudem Management- und Treuhanddienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich mit gleichartigen oder verwandten Unternehmen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Worben, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Racine, Marc André, von Lamboing, in Ipsach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rothenbühler, Monika, von Lützelflüh und Lotzwil, in Bühl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.