Siège principal
Autre filiales (6)
Renseignements sur Reinhold Dörfliger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Reinhold Dörfliger AG
- Reinhold Dörfliger AG a son siège social à Niederbuchsiten, est actif et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Reinhold Dörfliger AG est composée de 0 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.02.1984.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 18.07.2014, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-402.056.284.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1984
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Niederbuchsiten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.9.000.188-8
IDE/TVA
CHE-402.056.284
CHE-101.243.706 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Trax- und Baggerunternehmens, Ausführung aller Erdbewegungsarbeiten sowie Transporte; kann sich ferner an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Reinhold Dörfliger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1622849, Registre du commerce Soleure, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Niederbuchsiten, CHE-402.056.284, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 14, Publ. 4567714).
mit Hauptsitz in:
Egerkingen.
Domizil neu:
Wolfwilerstrasse 90, 4626 Niederbuchsiten.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-101.243.706 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-240.3.000.188-2].
Numéro de publication: 4567714, Registre du commerce Soleure, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Niederbuchsiten, CH-240.9.000.188-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 16, Publ. 4254166).
mit Hauptsitz in:
Egerkingen.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-240.3.000.188-2.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörfliger, Reinhold, von Fulenbach, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Beat, von Buchholterberg, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänninger, Roland, von Oberembrach, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörfliger, Reinhold jun., von Fulenbach, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörfliger, François, von Fulenbach, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4254166, Registre du commerce Soleure, (241)
Reinhold Dörfliger AG, in Niederbuchsiten, CH-240.9.000.188-8, Betrieb eines Trax- und Baggerunternehmens usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 11, Publ. 663854).
mit Hauptsitz in:
Egerkingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörfliger, François, von Fulenbach, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egerkingen].