Renseignements sur RCT Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RCT Holding AG
- RCT Holding AG avec son siège à Trogen est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». RCT Holding AG est actif.
- La direction de l’entreprise RCT Holding AG est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.05.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI RCT Holding AG.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Berg Treuhand AG, Clean-Light GmbH, CMH Holding AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Trogen
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.020.136-7
IDE/TVA
CHE-141.318.865
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen an diversen Firmen zu halten und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RCT Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005483071, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
RCT Holding AG, in Speicher, CHE-141.318.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043235).
Statutenänderung:
20.05.2022.
Sitz neu:
Trogen.
Domizil neu:
Bergstrasse 25, 9043 Trogen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüler, Rico, von Landiswil, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in Trogen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Pascal, von Unterlunkhofen, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005043235, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
RCT Holding AG, in Speicher, CHE-141.318.865, Sonnweid 9, 9042 Speicher, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen an diversen Firmen zu halten und zu verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Thüler, Rico, von Landiswil, in Speicher, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.