Renseignements sur Ratnamani Trade EU AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ratnamani Trade EU AG
- Ratnamani Trade EU AG est active dans le secteur «Commerce avec machines» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 14.12.2023.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.09.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Ratnamani Trade EU AG est le suivant : CHE-302.293.429.
- À la même adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: Energy Line AG, GSGI Gruppe der Schweizerischen Gebäudetechnik-Industrie, La Baracca Luzern GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.12.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.817.911-2
IDE/TVA
CHE-302.293.429
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Pipelines weltweit. Die Gesellschaft kann Lizenzen erwerben und vergeben, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ratnamani Trade EU AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006125766, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ratnamani Trade EU AG, in Luzern, CHE-302.293.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiermann, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Castiglione Olona (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006004151, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ratnamani Trade EU AG, in Luzern, CHE-302.293.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005913874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiermann, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005913874, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ratnamani Trade EU AG, in Luzern, CHE-302.293.429, Theaterstrasse 7, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Pipelines weltweit. Die Gesellschaft kann Lizenzen erwerben und vergeben, Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
EUR 107'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
EUR 100'000.00.
Aktien:
10'700 vinkulierte Namenaktien zu EUR 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 07.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Adrian, von Vals, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.