Adresse
c/o Michel Ulryck
Rue Achille-Merguin 20
2900 Porrentruy
Renseignements sur Rainbow Prime Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rainbow Prime Holding SA
- Rainbow Prime Holding SA de Porrentruy est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation» et est actif.
- La direction de l’entreprise Rainbow Prime Holding SA est composée de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.04.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Rainbow Prime Holding SA est le suivant : CHE-109.378.445.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.2001
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Porrentruy
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.3.002.612-7
IDE/TVA
CHE-109.378.445
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise de participation à diverses sociétés suisses et étrangères. La société peut prendre des participations et octroyer des financements, effectuer toutes opérations commerciales, financières et d'import-export de toutes marchandises en Suisse et à l'étranger, en rapport direct ou indirect avec son but social ou apte à le favoriser.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 12.02.2009 | 29.06.2015 | |
KPMG SA | Delémont | <2004 | 11.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Vissal Holding SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rainbow Prime Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005150714, Registre du commerce Jura, (670)
Vissal Holding SA, à Delémont, CHE-109.378.445, société anonyme (No. FOSC 201 du 16.10.2015, p.0, Publ. 2430731).
Modification des statuts:
09.04.2021.
Nouvelle raison sociale:
Rainbow Prime Holding SA.
Nouveau siège:
Porrentruy.
Nouvelle adresse:
c/o Michel Ulryck, Rue Achille-Merguin 20, 2900 Porrentruy.
Autres adresses:
[biffé: c/o Fiduciaire Jean-Maurice Maitre S.A., Quai de l'Allaine 4, Case postale 68, 2900 Porrentruy 2].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Amgwerd, Dominique, de Sattel, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Biétry, André, de Bonfol, à Bonfol, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ulryck, Michel Hyppolyte Serge, ressortissant français, à Porrentruy, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: Ulryck, Michel, à Delémont, président, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 2430731, Registre du commerce Jura, (670)
Vissal Holding SA, à Bonfol, CHE-109.378.445, société anonyme (No. FOSC 123 du 30.06.2015, Publ. 2239049).
Modification des statuts:
09.10.2015.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
c/o Michel Ulryck, Rue du Crêt 17, 2800 Delémont.
Inscription ou modification de personne(s):
Ulryck, Michel, de France , à Delémont, président, avec signature individuelle [précédemment: à Delle (France), président avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 2239049, Registre du commerce Jura, (670)
Vissal Holding SA, à Bonfol, CHE-109.378.445, société anonyme (No. FOSC 133 du 12.07.2011, Publ. 6250058).
Modification des statuts:
24.06.2015.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre recommandée. Selon déclaration du 24.06.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.