Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Puralp Chefcrème GmbH in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2008
Radiation du registre du commerce
04.09.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ersigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.042.945-8
IDE/TVA
CHE-114.493.135
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertrieb, An- und Verkauf von Nahrungsmitteln, insbesondere Kochrahm, Käse und Milchprodukte in der Schweiz und im Ausland. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, verwalten, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Puralp Chefcrème GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Puralp Chefcrème GmbH in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004971672, Registre du commerce Berne, (36)
Puralp Chefcrème GmbH in Liquidation, in Ersigen, CHE-114.493.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725306). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.01.2020 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004725306, Registre du commerce Berne, (36)
Puralp Chefcrème GmbH, in Ersigen, CHE-114.493.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2867809).
Firma neu:
Puralp Chefcrème GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Jürg, von Ersigen, in Ersigen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2867809, Registre du commerce Berne, (36)
Puralp Chefcrème GmbH, in Münchenwiler, CHE-114.493.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646122).
Statutenänderung:
18.05.2016.
Sitz neu:
Ersigen.
Domizil neu:
Grabneweg 13, 3423 Ersigen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Marcial Henri, von Moosleerau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Jürg, von Ersigen, in Ersigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.