Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Presto AG in Liq.
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.1974
Radiation du registre du commerce
13.02.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.000.939-1
IDE/TVA
CHE-103.945.624
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmungen des In- und Auslandes. usw.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.11.2000 | 12.02.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Presto AG in Liq
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Presto AG in Liq.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6546238, Registre du commerce Berne, (36)
Presto AG in Liq., in Bern, CH-035.3.000.939-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 4, Publ. 4656332). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4656332, Registre du commerce Berne, (36)
Presto AG in Liq., in Bern, CH-035.3.000.939-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2001, S. 4615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vauclair, Michel, von Fahy, in Schindellegi, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldemann, Matthias, von Eggiwil, in Eschlikon, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Alfred, von Muolen, in Aesch BL, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Presto AG, in Bern, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmungen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8054).
Firma neu:
Presto AG in Liq. .
Vinkulierung neu:
Gemäss Art. 685a Abs. 3 OR ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien dahingefallen. Auflösung der Gesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Denis Louis, von Fleurier, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Alfred, von Muolen, in Aesch BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Jacqueline, von Heiden, in Unterhörstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vauclair, Michel, von Fahy, in Schindellegi, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].