Renseignements sur PolyClinic St. Moritz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PolyClinic St. Moritz AG
- PolyClinic St. Moritz AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des cabinets médicaux et dentaires. Le siège social se trouve à St. Moritz.
- PolyClinic St. Moritz AG a une personne à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 24.09.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-385.430.557.
- AROMANA, Romana Rutzer, Friederich Nicole Casa Bellezza, idacare gmbh sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Moritz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.012.352-6
IDE/TVA
CHE-385.430.557
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Arztpraxen in verschiedenen Fachrichtungen sowie das Erbringen von Behandlungen, Beratungen und Dienstleistungen im medizinischen und administrativen Bereich inklusive damit verbundenen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft | Zuoz | 17.12.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PolyClinic St. Moritz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136865, Registre du commerce Grisons
PolyClinic St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-385.430.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Carmen, österreichische Staatsangehörige, in Samedan, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005360375, Registre du commerce Grisons
PolyClinic St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-385.430.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009978). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser & Wieser AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-109.421.408), in Zuoz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005009978, Registre du commerce Grisons
PolyClinic St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-385.430.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, S.0, Publ. 2536759).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löpfe, Carmen, österreichische Staatsangehörige, in Samedan, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.