Renseignements sur point of balance GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de point of balance GmbH
- point of balance GmbH de Zürich est active dans le domaine «Exploitation des etablissements généraux de santé» et est actif.
- La direction de l’entreprise point of balance GmbH qui a été fondée le 24.06.2009, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 06.04.2016. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI point of balance GmbH.
- Entreprises avec la même adresse: bodybox gmbh, Dr. Andres Pharma AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.06.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.040.374-1
IDE/TVA
CHE-114.930.638
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Praxis für Osteopathie sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Ernährungsberatung und Akupunktur. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- point of balace Sagl
- point of balance Sàrl
- point of balance Ltd liab. Co
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour point of balance GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2762083, Registre du commerce Zurich, (20)
point of balance GmbH, in Zürich, CHE-114.930.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762075).
Domizil neu:
Falkenstrasse 25, 8008 Zürich.
Numéro de publication: 1762075, Registre du commerce Zurich, (20)
point of balance GmbH, in Zürich, CHE-114.930.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6768224).
Domizil neu:
Forchstrasse 106, 8008 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faietti, Fabienne Renée, von Appenzell, in Regensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern].
Numéro de publication: 6768224, Registre du commerce Zurich, (20)
point of balance GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.374-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 39, Publ. 5099254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Roger Roland, von Etziken, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faietti, Fabienne Renée, von Appenzell, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.