Renseignements sur PMPS (Project Management Professional Services) GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PMPS (Project Management Professional Services) GmbH
- PMPS (Project Management Professional Services) GmbH de Zug est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises» et est actif.
- PMPS (Project Management Professional Services) GmbH a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 11.05.2023.
- PMPS (Project Management Professional Services) GmbH est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-115.565.145.
- Il y a 27 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: a&s immobilientreuhand zug gmbh, Acquisto GmbH, adbodmer AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.009.625-1
IDE/TVA
CHE-115.565.145
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung in Project-, Risk-, Resource-Management sowie Beratung und Terminplanung für Grossprojekte im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PMPS (Project Management Professional Services) GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005743842, Registre du commerce Zoug, (170)
PMPS (Project Management Professional Services) GmbH, in Zug, CHE-115.565.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Roland, von Steinen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gobbi, Rolf, von Zürich, in Schönenwerd, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3671461, Registre du commerce Zoug, (170)
PMPS (Project Management Professional Services) GmbH, in Zug, CHE-115.565.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7160250).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gobbi, Rolf, von Zürich, in Schönenwerd, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Paranaque (PH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7160250, Registre du commerce Zoug, (170)
PMPS (Project Management Professional Services) GmbH, in Zug, CH-170.4.009.625-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 24, Publ. 5577212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conte, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Roland, von Steinen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.