Renseignements sur PLANT HOLDING GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PLANT HOLDING GmbH
- PLANT HOLDING GmbH a son siège social à Buchs ZH, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données».
- L’entreprise a été fondée le 03.04.2009.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.02.2023.
- L’entreprise PLANT HOLDING GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-114.807.506.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Buchs (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.039.889-0
IDE/TVA
CHE-114.807.506
Secteur
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Tochtergesellschaften und Beteiligungen, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik (EDV- und Internet-Branche), insbesondere Herstellung, Entwicklung von und Handel mit Software und Hardware sowie die Erbringung entsprechender Servicedienstleistungen, Webhosting, Nethosting und Internet Service Provider. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PLANT HOLDING GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005686490, Registre du commerce Zurich, (20)
PLANT HOLDING GmbH, in Buchs (ZH), CHE-114.807.506, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043875).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Strij de Regt, Willem William, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kapstadt (ZA)].
Numéro de publication: 4043875, Registre du commerce Zurich, (20)
PLANT HOLDING GmbH, in Zürich, CHE-114.807.506, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 02.11.2012, Publ. 6915056).
Statutenänderung:
01.02.2018.
Sitz neu:
Buchs (ZH).
Domizil neu:
Mühlestrasse 2c, 8107 Buchs ZH.
Numéro de publication: 6915056, Registre du commerce Zurich, (20)
PLANT HOLDING GmbH, in Zürich, CH-020.4.039.889-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 27, Publ. 4966824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzo, Sandro, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser, Alfred, von Zürich, in Buchs ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.