Adresse
c/o Studer Treuhand AG
Industriestrasse 35
4402 Frenkendorf
Renseignements sur Piezo-Kristall AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Piezo-Kristall AG
- Piezo-Kristall AG a son siège social à Frenkendorf et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 31.08.2018.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-107.912.813.
- Grag Härterei und Apparatebau AG, Gröflin Werkzeugbau AG, Studer Treuhand AG ont la même adresse comme Piezo-Kristall AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.07.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.916.996-3
IDE/TVA
CHE-107.912.813
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel, den Import und den Export mit Waren aller Art, insbesondere mit Schwingquarzen; die Auswertung von Patent- und Lizenzrechten aller Art; die Übernahme, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Piezo-Kristall AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4445839, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CHE-107.912.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, René, von Kriechenwil, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2496513, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CHE-107.912.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 7, Publ. 5577780).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)];
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)].
Numéro de publication: 5577780, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Piezo-Kristall AG, in Liestal, CH-280.3.916.996-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 8, Publ. 5097386).
Statutenänderung:
4.03.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Zweck: den Handel, den Import und den Export mit Waren aller Art, insbesondere mit Schwingquarzen;
die Auswertung von Patent- und Lizenzrechten aller Art;
die Übernahme, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu-Schmid, Edith, von Witterswil, in Biel-Benken, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.