Renseignements sur Roman Studer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roman Studer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roman Studer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005237249, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gröflin Werkzeugbau AG, in Liestal, CHE-107.789.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445829). [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Übertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Toni Roman Fabian, von Binningen, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005233843, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Grag Härterei und Apparatebau AG, in Liestal, CHE-107.944.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445827).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Übertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Toni Roman Fabian, von Binningen, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2496503, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Grag Härterei und Apparatebau AG, in Liestal, CHE-107.944.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)];
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)].