Renseignements sur Philippe Louis Group SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Philippe Louis Group SA
- Philippe Louis Group SA est une Société anonyme basée à Givisiez. Philippe Louis Group SA appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- Philippe Louis Group SA a été fondée le 11.12.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.04.2020.
- Philippe Louis Group SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-426.373.309.
- À la même adresse il existe 10 autres entreprises actives. Cela comprend: ACG Partner SA, Baechler Fidu-RH Sàrl, Créambule Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Givisiez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.556.910-8
IDE/TVA
CHE-426.373.309
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale, de faire toutes opérations et d'assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Philippe Louis Holding SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Louis Group SA
Numéro de publication: HR02-1004876705, Registre du commerce Fribourg, (217)
Philippe Louis Group SA, à Givisiez, CHE-426.373.309 (FOSC du 19.06.2015, p. 0/2218003).
Personne radiée:
Rudaz-Rösner Karin Anna, administratrice, secrétaire, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Louis Philippe Auguste, administrateur, président, signature individuelle, désormais administrateur, signature individuelle.
Numéro de publication: 2218003, Registre du commerce Fribourg, (217)
Philippe Louis Holding SA, à Givisiez, CHE-426.373.309 (FOSC du 16.12.2014, p. 0/1881183). Statuts modifiés le 08.06.2015.
Nouvelle raison sociale:
Philippe Louis Group SA.
Numéro de publication: 1881183, Registre du commerce Fribourg, (217)
Philippe Louis Holding SA, à Givisiez, Route des Fluides 5, 1762 Givisiez, CHE-426.373.309. Nouvelle société anonyme. Statuts du 10.12.2014.
But:
Prise de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale, de faire toutes opérations et d'assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but (cf. statuts pour but complet). Selon déclaration du 10.12.2014, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Capital-actions:
CHF 111'000, entièrement libéré, divisé en 1'110 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts.
Apport en nature et reprise de biens:
Selon contrat du 10.12.2014, la société reprend 610 actions nominatives de CHF 100 de la société MWH Suisse SA, CHE-112.490.723, à Genève, pour le montant de CHF 61'000. En contrepartie de cet apport ainsi qu'un apport en espèces de CHF 50'000, sont remises au fondateur 1'110 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax, courriel ou FOSC.
Administration:
Louis Philippe Auguste, de Glarus Süd, à Ostermundigen, administrateur et président, Rudaz-Rösner Karin Anna, de Naters, à La Sonnaz, administratrice et secrétaire, tous deux avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.