Renseignements sur Peter Eggenberger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Peter Eggenberger AG
- Peter Eggenberger AG est actuellement actif et est dans le secteur Bureaux d'architecture et d'ingénierie. Le siège social se trouve à Wangen SZ.
- La direction de l’entreprise Peter Eggenberger AG est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.05.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Peter Eggenberger AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christoph Eggenberger,
Daniel Eggenberger,
Peter Eggenberger
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.08.1974
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wangen (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.0.003.497-7
IDE/TVA
CHE-106.891.255
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Architekturbüros und Übernahme von Aufträgen als Generalunternehmer; kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwerten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stieger + Partner Revisions AG | Rapperswil-Jona | <2004 | 01.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eggenberger Peter AG
- Eggenberger und Schättin AG, Architekten
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Eggenberger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006040099, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Eggenberger AG, in Wangen (SZ), CHE-106.891.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S.14, Publ. 5370562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Peter, von Grabs, in Wangen (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tuggen];
Eggenberger, Christoph, von Grabs und Zürich, in Kaltbrunn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wangen (SZ)];
Eggenberger, Daniel, von Grabs und Zürich, in Tuggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Richterswil].
Numéro de publication: 5370562, Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Eggenberger AG, in Wangen SZ, CH-130.0.003.497-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2001, S. 1468).
Statutenänderung:
29.10.2009. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona, Revisionsstelle.
Registre du commerce Schwyz, (130)
Peter Eggenberger AG, in W a n g e n ( S Z ) , Architekturbüro und Generalunternehmer (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2000, S. 257).
Änderung:
Peter Eggenberger, Präsident des Verwaltungsrates (bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates) weiterhin mit Einzelunterschrift.
Neue Mitglieder des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung:
Christoph Eggenberger, von Grabs SG und Zürich, in Wangen SZ, und Daniel Eggenberger, von Grabs SG und Zürich, in Richterswil.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.