Renseignements sur Peter Beglinger Training AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Peter Beglinger Training AG
- Peter Beglinger Training AG a son siège social à Zug et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres activités libérales».
- Peter Beglinger Training AG a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.01.2022. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Peter Beglinger Training AG est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-325.489.794.
- Entreprises avec la même adresse comme Peter Beglinger Training AG: Maincode GmbH, Martini Management, Mednova GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.10.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.037.271-6
IDE/TVA
CHE-325.489.794
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung von Persönlichkeits- und Unternehmenstraining, Beratung von Unternehmen sowie weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Peter Beglinger Training SA
- Peter Beglinger Training Ltd
- Peter Beglinger Training Zug AG
- Peter Beglinger Training Zug Ltd.
- Peter Beglinger Training Zug SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Beglinger Training AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005380055, Registre du commerce Zoug, (170)
Peter Beglinger Training AG, in Zug, CHE-325.489.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Peter, von Glarus Nord, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmann, Oliver, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005307298, Registre du commerce Zoug, (170)
Peter Beglinger Training Zug AG, in Zug, CHE-325.489.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939507).
Statutenänderung:
22.09.2021.
Firma neu:
Peter Beglinger Training AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Peter Beglinger Training SA) (Peter Beglinger Training Ltd).
Domizil neu:
Bohlstrasse 20, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: HR02-1004604200, Registre du commerce Zoug, (170)
Peter Beglinger Training Zug AG, in Zug, CHE-325.489.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934197).
Domizil neu:
Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Daniel, von Dallenwil, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Oliver, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beglinger, Peter, von Glarus Nord, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].