Renseignements sur Paul Kleger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Paul Kleger AG
- Paul Kleger AG avec son siège à Zürich est actif. Paul Kleger AG est active dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction de l’entreprise Paul Kleger AG est composée de 3 personnes.
- Le 30.11.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Paul Kleger AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-102.292.831.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Peter Paul Hellrigl,
Moreno Livio Maurelli,
Paul Hans Kleger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.09.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.914.828-8
IDE/TVA
CHE-102.292.831
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei sowie den Handel und die Fabrikation von Schreinereiartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Akribis Treuhand AG | Zürich | 08.03.2010 | 17.04.2019 | |
Koster Consulting AG | Hombrechtikon | <2004 | 07.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kleger Paul AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paul Kleger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897288, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Kleger AG, in Zürich, CHE-102.292.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Hannes, von Luzein, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Landolt, Karl, von Glarus Nord, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellrigl, Peter Paul, von Regensdorf, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005475042, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Kleger AG, in Zürich, CHE-102.292.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613394).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hannes, von Luzein, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004613394, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Kleger AG, in Zürich, CHE-102.292.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, S.0, Publ. 2921305).
Statutenänderung:
12.04.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei sowie den Handel und die Fabrikation von Schreinereiartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle;
Kleger, Hans, von Alt St. Johann und Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.