Renseignements sur onYva GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de onYva GmbH
- onYva GmbH de Rupperswil est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 04.01.2019.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 01.11.2021.
- L'IDI d'entreprise est CHE-242.514.607.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Rupperswil
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.445.243-8
IDE/TVA
CHE-242.514.607
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von Familien oder Einzelpersonen speziell in Trennungssituationen, Anbieten von Dienstleistungen in diesem Bereich für Behörden und Gemeinden sowie Erbringen weiterer Dienstleistungen im Sozialbereich inkl. Führen von Mandaten im Bereich Kinder- und Erwachsenenschutz; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- onYva Ltd liab Co
- onYva Sàrl
- onYva Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour onYva GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005324258, Registre du commerce Argovie, (400)
onYva GmbH, in Rupperswil, CHE-242.514.607, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Simone, von Egerkingen, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltinner, Franziska, von Eichberg, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004537457, Registre du commerce Argovie, (400)
onYva GmbH (onYva Sàrl) (onYva Sagl) (onYva Ltd liab Co), in Rupperswil, CHE-242.514.607, Schützenstrasse 18, 5102 Rupperswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2018.
Zweck:
Beratung von Familien oder Einzelpersonen speziell in Trennungssituationen, Anbieten von Dienstleistungen in diesem Bereich für Behörden und Gemeinden sowie Erbringen weiterer Dienstleistungen im Sozialbereich inkl. Führen von Mandaten im Bereich Kinder- und Erwachsenenschutz;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 12.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Haltinner, Franziska, von Eichberg, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schürmann, Simone, von Egerkingen, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.