Adresse
c/o Prateo SA
Avenue de Lavaux 65
1009 Pully
Renseignements sur Onboard Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Onboard Sàrl
- Onboard Sàrl est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Pully.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 27.01.2016.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.11.2018. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-481.414.726.
- Il y a 54 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ALO Office SA, Asic S.A., AUG SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Pully
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.016.894-3
IDE/TVA
CHE-481.414.726
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Tous services et conseils auprès des entreprises en matière d'organisation, d'amélioration de la productivité, d'accompagnement et de gestion de la transformation, de la gestion de projet, du déploiement de système informatique et de missions d'assistance en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Laté 7 Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Onboard Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004507150, Registre du commerce Vaud, (550)
Onboard Sàrl, précédemment à Genève, CHE-481.414.726 (FOSC du 12.02.2018, p. 0/4051011). Statuts modifiés le 13 novembre 2018. Siège transféré à Pully.
Nouvelle adresse:
Avenue de Lavaux 65, c/o Prateo SA, 1009 Pully.
Numéro de publication: HR02-1004507283, Registre du commerce Genève, (660)
Onboard Sàrl, à Genève, CHE-481.414.726 (FOSC du 12.02.2018, p. 0/4051011). Par suite du transfert de son siège à Pully, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: 4051011, Registre du commerce Genève, (660)
Laté 7 Sàrl, précédemment à Sion, CHE-481.414.726 (FOSC du 01.02.2016, p. 0/2631865).
Nouveau siège:
Genève, rue de Rive 4, 1204 Genève.
Nouvelle raison sociale:
Onboard Sàrl. Nouveaux statuts du 15.01.2018.
Nouveau but:
tous services et conseils auprès des entreprises en matière d'organisation, d'amélioration de la productivité, d'accompagnement et de gestion de la transformation, de la gestion de projet, du déploiement de système informatique et de missions d'assistance en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Desalbres, nom d'usage Latécoère Marie Vincente, Dayer Benoît, Desalbres Bernadette, Desalbres Marie Cécile, Desalbres Philippe, Desalbres Xavier, et Kouznetsov Sergueï ne sont plus associés;
Desalbres, nom d'usage Latécoère Marie Vincente n'est plus gérante et ses pouvoirs sont radiés;
leurs 200 parts de CHF 100 ont été cédées à Fevry Olivier, de Belgique, à Nyon, nouvel associé pour 200 parts de CHF 100, nommé en outre gérant avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.