Renseignements sur Omya Algol AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Omya Algol AG
- Omya Algol AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Oftringen.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.04.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Omya Algol AG.
- Entreprises avec la même adresse comme Omya Algol AG: Forsag AG, Mozaiq Switzerland AG, Omya (Schweiz) AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.07.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.038.533-8
IDE/TVA
CHE-210.528.083
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten, Akquisition sowie Veräusserung von Beteiligungen in Unternehmungen aller Art, die im Bereich des Verkaufs und Vertriebs von gemahlenem Kalziumkarbonat sowie anderen chemischen Produkten im In- und Ausland tätig sind sowie Finanzierung von Tochtergesellschaften im In- und Ausland (inklusive Kreditaufnahme zur Realisierung dieser Zwecke); kann Beteiligungen an anderen Unternehmen halten, Zweigniederlassungen errichten und Vermögenswerte akquirieren, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Omya Algol Ltd
- Omya Algol SA
- Omal AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Omya Algol AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006016821, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya Algol AG, in Oftringen, CHE-210.528.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfaller, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balzereit, Bernd, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Held, Markus, von Churwalden, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005594983, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya Algol AG, in Oftringen, CHE-210.528.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansson, Fredrik, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kettunen, Kalle Ilmari, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005207286, Registre du commerce Argovie, (400)
Omya Algol AG, in Oftringen, CHE-210.528.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flinck, Karl Joakim Alexander, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tynell, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balzereit, Bernd, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kettunen, Kalle Ilmari, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.