Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur OMIT Invest AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.12.2017
Radiation du registre du commerce
18.09.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-310.3.002.907-6
IDE/TVA
CHE-288.744.939
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Vertrieb von Hard- und Softwarelösungen, sowie die Erbringung von Dienstleistungen zum Aufbau und zum Betrieb von IT-Lösungen (Hard-, Software). Ergänzend hierzu kommt die Erbringung von Managed Services im Rahmen von IT-Outsourcing, insbesondere den Betrieb von Rechenzentren. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder unmittelbar zu dessen Förderung geeignet sind. Die Gesellschaft ist weiterhin zum Erwerb oder zur Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland berechtigt. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 24.06.2021 | 17.09.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- OMIT Appenzell AG
- Kuguar IT AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OMIT Invest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006132486, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OMIT Invest AG, in Wil (SG), CHE-288.744.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780466). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ambizio Invest AG, in Wil SG (CHE-388.993.710), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005780466, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OMIT Invest AG, in Wil (SG), CHE-288.744.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Dieter Max, von Basel, in Werfen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Christoph, von Subingen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kressebuch, André, von Kreuzlingen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ristovic, Ivana, von Flawil, in Münchwilen TG, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005227392, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OMIT Invest AG, in Wil (SG), CHE-288.744.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145353). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.