Renseignements sur OLRIK SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de OLRIK SA
- OLRIK SA est une Société anonyme basée à Tannay. OLRIK SA appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 20.12.1949.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 17.04.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-103.081.900.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.1949
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Tannay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.235.986-6
IDE/TVA
CHE-103.081.900
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, la construction, la location, la gérance et la vente de tous immeubles en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières et de placements hypothécaires, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
VIFRO REVISIONS ET CONSEILS SA | Nyon | 28.09.2001 | 06.03.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Olrik SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour OLRIK SA
Numéro de publication: HR02-1006011563, Registre du commerce Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 19.12.2023, p. 0/1005914670). La signature de Markus Claude est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005914670, Registre du commerce Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 06.05.2021, p. 0/1005172250).
Nouvelle adresse:
Chemin des Couleuvres 10, 1295 Tannay.
Numéro de publication: HR02-1005172250, Registre du commerce Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 05.02.2019, p. 0/1004559195). Statuts modifiés le 26.04.2021.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la construction, la location, la gérance et la vente de tous immeubles en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières et de placements hypothécaires, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE.
La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but:
participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Les 50 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.