Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Nuvest SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.03.1970
Radiation du registre du commerce
22.03.2011
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.044.970-2
IDE/TVA
CHE-148.549.176
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Participations; etc
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nuvest SA
Numéro de publication: 6087362, Registre du commerce Genève, (660)
Nuvest SA, succursale à Genève, CH-660-0044970-2, entreprise ayant son siège à Fribourg (FOSC du 14.10.2004, p. 7/2491822). La succursale est radiée par suite de cessation de l'exploitation.
Numéro de publication: 2491822, Registre du commerce Genève, (660)
Nuvest SA, succursale à Genève, CH-660-0044970-2, participer à des entreprises industrielles, etc. entreprise ayant son siège à Fribourg (FOSC du 30.03.2004, p. 8). Les pouvoirs de Widmer Jean-Marc sont radiés. L'administrateur Buchs Jean-Bernard signe désormais individuellement.
Numéro de publication: 2191948, Registre du commerce Genève, (660)
Nuvest SA, à Genève, participer à des entreprises industrielles, commerciales, financières, etc. (FOSC du 16.01.2004, p. 8).
Nouvelle adresse:
rue du Rhône 100.